VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
Informe ejecutivo de VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL AMADEUS LA MUSICA DE SEVILLA SL | Secretario | 16/01/2018 | |
HOTEL AMADEUS LA MUSICA DE SEVILLA SL | Consejero Delegado Solidario | 16/01/2018 | |
HOTEL AMADEUS LA MUSICA DE SEVILLA SL | Consejero | 16/01/2018 |
VINCULACIONES DE VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
Consejero Delegado Solidario
- Violade Guerrero Cristina Marta
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Consejero
- Violade Guerrero Carlos Roberto
- Violade Guerrero Cristina Marta
- Violade Guerrero Fatima Maria
- Violade Guerrero Javier Fernando
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Presidente
Secretario
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 114, S 8, H SE 69279, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: GENERAL DE EXPEDICIONES Y TURISMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Relimpio Lopez Maria Lourdes
- Trueba De Sinety Juan Miguel
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899 , F 87, S 8, H SE 78739, I/A 7 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-41
Empresa: GENERAL DE EXPEDICIONES Y TURISMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Relimpio Lopez Maria Lourdes
- Trueba De Sinety Juan Miguel
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899 , F 86, S 8, H SE 78739, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Empresa: GENERAL DE EXPEDICIONES Y TURISMO SL
Administrador Solidario
- Relimpio Lopez Maria Lourdes
- Violade Guerrero Zaida Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899 , F 86, S 8, H SE 78739, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Información de VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA
Mostramos los datos de VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIOLADE GUERRERO ZAIDA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos