VINUESA LLORACH VICENTE
Informe ejecutivo de VINUESA LLORACH VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VINUESA LLORACH VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMALTE SL | Administrador Mancomunado | 26/05/2023 | |
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS BENICARLO SL | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS BENICARLO SL | Apoderado | 02/10/2018 | |
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS BENICARLO SL | Apoderado | 27/11/2017 | |
CORPORACION INSTALACIONES VERIFICACIONES Y ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE VINUESA LLORACH VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINUESA LLORACH VICENTE
Empresa: EMALTE SL
Administrador Mancomunado
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 217, F 55, S 8, H CS 5851, I/A 8 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-12
Administrador Unico
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466, L 33, F 49, S 8, H CS 867, I/A 22 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-12
Apoderado
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466, L 33, F 49, S 8, H CS 867, I/A 21 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-12
Apoderado
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466, L 33, F 48, S 8, H CS 867, I/A 18 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-12
Administrador Mancomunado
- Suarez Palacin Juan Manuel
- Verchili Agut Manuel
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 195, F 7, S 8, H CS 5187, I/A 8 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 195, F 5, S 8, H CS 5187, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-12
Administrador Mancomunado
- Suarez Palacin Juan Manuel
- Verchili Agut Manuel
- Vinuesa Llorach Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 195, F 5, S 8, H CS 5187, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-12
Información de VINUESA LLORACH VICENTE
Mostramos los datos de VINUESA LLORACH VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINUESA LLORACH VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos