VIÑUELA MORI GONZALO
Informe ejecutivo de VIÑUELA MORI GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIÑUELA MORI GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y EMPRENDIMIENTO SL | Socio Unico | 12/07/2021 | |
GESTION Y EMPRENDIMIENTO SL | Administrador Unico | 12/07/2021 | |
BLUE AND GREEN ENVIRONMENT SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 02/10/2018 | |
BLUE OCEAN EUROPEAN CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 02/10/2018 | |
SEMILLAS DEL CANTABRICO SL | Apoderado Solidario | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE VIÑUELA MORI GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑUELA MORI GONZALO
Empresa: TRAVI INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 168, S 8, H AS 56777, I/A 2 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
Empresa: SEMILLAS DEL CANTABRICO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Blanco Ignacio
- Menendez Barreiro Luis Javier
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258 , F 8, S 8, H AS 51371, I/A 6 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Empresa: ACADEMIA EUROPEA DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Carcedo Gonzalez Oscar
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 26, S 8, H AS 57770, I/A 2 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-33
Empresa: BLUE OCEAN EUROPEAN CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 42, S 8, H AS 53723, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-33
Administrador Mancomunado
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 28, S 8, H AS 53721, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-33
Empresa: GESTION Y EMPRENDIMIENTO SL
Administrador Unico
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456 , F 173, S 8, H AS 58093, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-33
Empresa: GESTION Y EMPRENDIMIENTO SL
Socio Único
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456 , F 173, S 8, H AS 58093, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-33
Empresa: ACADEMIA EUROPEA DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Carcedo Gonzalez Oscar
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 19, S 8, H AS 57770, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-33
Empresa: TRAVI INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Blanco Ignacio
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406 , F 164, S 8, H AS 56777, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-33
Empresa: BLUE OCEAN EUROPEAN CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Martinez Blanco Ignacio
- Menendez Barreiro Luis Javier
- Viñuela Mori Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 41, S 8, H AS 53723, I/A 2 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-33
VER MAS ACTOS
Información de VIÑUELA MORI GONZALO
Mostramos los datos de VIÑUELA MORI GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑUELA MORI GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos