VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
Informe ejecutivo de VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOREST REFORMAS SL | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
CHOCLO PALTA Y DANIA SL | Apoderado Solidario | 03/08/2020 |
VINCULACIONES DE VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
Empresa: FOREST REFORMAS SL
Administrador Unico
- Viñolo Lieberman Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48127 , F 81, S 8, H B 573147, I/A 2 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Consejero
- Basart Puente Noemi
- Claravall Miquel Enric
- Giraldo Galeano Jonatan
- Viñolo Lieberman Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 174, S 8, H B 469095, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-08
Empresa: CHOCLO PALTA Y DANIA SL
Apoderado Solidario
- Viñolo Lieberman Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46225 , F 84, S 8, H B 513509, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Consejero
- Basart Puente Noemi
- Claravall Miquel Enric
- Giraldo Galeano Jonatan
- Viñolo Lieberman Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 173, S 8, H B 469095, I/A 4 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: INVERSIONES WONDAYZ BCN SL
Administrador Unico
- Viñolo Lieberman Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44037 , F 126, S 8, H B 445281, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: INVERSIONES WONDAYZ BCN SL
Administrador Unico
- Viñolo Lieberman Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44037 , F 125, S 8, H B 445281, I/A 1 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Información de VIÑOLO LIEBERMAN JAIME
Mostramos los datos de VIÑOLO LIEBERMAN JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑOLO LIEBERMAN JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos