VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
Informe ejecutivo de VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS DUHBER SA | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2024 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | Consejero | 13/03/2024 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | Presidente | 13/03/2024 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | Consejero | 31/05/2017 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | Consejero Delegado | 31/05/2017 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | Consejero Delegado | 30/04/2013 | |
MECANIZADOS DUHBER SA | REPR.143 RRM | 30/04/2013 |
VINCULACIONES DE VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
Empresa: MECANIZADOS DUHBER SA
Consejero Delegado Solidario
- Vincent Dominique Lekeux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 59, S 8, H B 93935, I/A 23 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
Empresa: MECANIZADOS DUHBER SA
Consejero
- Metakor Nv
- Van Vrijberghe De Coningh Andreu Esteve
- Vincent Dominique Lekeux
Presidente
- Vincent Dominique Lekeux
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 58, S 8, H B 93935, I/A 22 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-08
Empresa: MECANIZADOS DUHBER SA
Consejero Delegado
- Vincent Dominique Lekeux
- Vincent Dominique Lekeux
Consejero
- Metakor Nv
- Patrick Ceciel Van Neste
- Vincent Dominique Lekeux
- Vincent Dominique Lekeux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 58, S 8, H B 93935, I/A 21 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: MECANIZADOS DUHBER SA
Consejero Delegado
- Vincent Dominique Lekeux
Consejero
Presidente
- Vincent Dominique Lekeux
REPR.143 RRM
- Vincent Dominique Lekeux
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 58, S 8, H B 93935, I/A 20 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Información de VINCENT DOMINIQUE LEKEUX
Mostramos los datos de VINCENT DOMINIQUE LEKEUX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINCENT DOMINIQUE LEKEUX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos