VIÑAS TORMO EMILIO
Informe ejecutivo de VIÑAS TORMO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIÑAS TORMO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDES CAPITAL SCR SA | Presidente | 30/10/2023 | |
KERATON PARTNERS SL | Representante | 17/10/2018 | |
DUICARTA INVERSIONES SL | Vicepresidente | 22/09/2015 | |
DUICARTA INVERSIONES SL | Consejero | 22/09/2015 | |
PLECTOR INMUEBLES SL | Apoderado | 12/05/2014 | |
SEDERE GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SL | Administrador Unico | 03/09/2011 | |
FIDES CAPITAL SCR SA | Consejero | 11/03/2011 | |
FIDES CAPITAL SCR SA | Consejero Delegado Solidario | 11/03/2011 | |
FIDES CAPITAL SCR SA | Vicepresidente | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE VIÑAS TORMO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑAS TORMO EMILIO
Empresa: FIDES CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Santana Garcia Fuster Alejandro
- Viñas Tormo Emilio
Consejero
- Baeza Fraile Ramon
- Cañete Romero Paloma
- Santana Garcia Fuster Alejandro
- Viñas Tormo Emilio
Presidente
- Viñas Tormo Emilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 97, S 8, H M 245290, I/A 48 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: FIDES CAPITAL SA
Vicepresidente
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 96, S 8, H M 245290, I/A 47 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: FIDES CAPITAL SL
Consejero
Presidente
- Viñas Tormo Emilio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 96, S 8, H M 245290, I/A 47 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: KERATON PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37764 , F 30, S 8, H M 672748, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: KERATON PARTNERS SL
Consejero
- Viñas Tormo Emilio
Presidente
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37764 , F 30, S 8, H M 672748, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: KERATON PARTNERS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camacho Rojo Francisco
- Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos
- Paz Iglesias Ricardo
- Viñas Tormo Emilio
Presidente
- Viñas Tormo Emilio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37764 , F 29, S 8, H M 672748, I/A 3 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: DUICARTA INVERSIONES SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 11, S 8, H NA 35300, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-31
Empresa: PLECTOR INMUEBLES SL
Apoderado
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17218 , F 155, S 8, H M 295049, I/A 19 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: EUROPLAVISA SL
Administrador Solidario
- Santana Garcia Fuster Alejandro
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 441, F 126, S 8, H BU 10704, I/A 10 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-09
Empresa: SEDERE GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Santana Garcia Fuster Alejandro
- Viñas Tormo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25977 , F 191, S 8, H M 468295, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
VER MAS ACTOS
Información de VIÑAS TORMO EMILIO
Mostramos los datos de VIÑAS TORMO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑAS TORMO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos