VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
Informe ejecutivo de VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUCK-ONZE-14 SL | Administrador Unico | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
Empresa: VIALTRANS 2013 SL
Liquidador
- Viñas Soldevila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43974 , F 32, S 8, H B 443374, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: VIALTRANS 2013 SL
Administrador Unico
- Viñas Soldevila Antonio
Liquidador
- Viñas Soldevila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43974 , F 32, S 8, H B 443374, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: TRUCK-ONZE-14 SL
Administrador Unico
- Viñas Soldevila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44625 , F 140, S 8, H B 461589, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: VIALTRANS 2013 SL
Administrador Unico
- Viñas Soldevila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43974 , F 31, S 8, H B 443374, I/A 1 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-08
Información de VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO
Mostramos los datos de VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑAS SOLDEVILA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos