VIÑAS MORALES ANTONIO
Informe ejecutivo de VIÑAS MORALES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VIÑAS MORALES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS CAMPO DE GIBRALTAR SL | Apoderado Solidario | 17/02/2009 | |
GESTION DE ACTIVOS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE VIÑAS MORALES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑAS MORALES ANTONIO
Administrador Solidario
- Mora Gonzalez Martin
- Mora Valbuena Martin
- Viñas Morales Antonio
- Viñas Morales Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 117, S 8, H CR 17999, I/A 2 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-13
Empresa: EL MESTO SL
Consejero Delegado Solidario
- Carmona Sanchez Jose
- Martin Mora Gonzalez
- Tomas Caramazana Blas
- Viñas Morales Antonio
- Viñas Morales Juan Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 23, S 8, H CA 24467, I/A 14 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-11
Empresa: EUROPA CORK SL
Administrador Unico
- Viñas Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 153, S 8, H CA 4713, I/A 18 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-11
Apoderado
- Carmona Sanchez Jose
- Tomas Caramazana Blas
- Viñas Morales Antonio
- Viñas Morales Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920 , F 187, S 8, H CA 8689, I/A 5 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-11
Empresa: ROA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Viñas Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 94, S 8, H CA 18195, I/A 6 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-11
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES GIBRALTAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Albadalejo Manuel
- Garcia Gomez Jose
- Viñas Morales Antonio
- Viñas Morales Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 190, S 8, H CA 4476, I/A 12 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-11
Empresa: MECANIZADOS CAMPO DE GIBRALTAR SL
Apoderado Solidario
- Viñas Morales Antonio
- Viñas Morales Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 6, S 8, H CA 3689, I/A 6 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-11
Empresa: EUROPA CORK SA
Administrador Unico
- Viñas Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 149, S 8, H CA 4713, I/A 16 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-12-11
Empresa: EUROPA CORK SA
Administrador Unico
- Viñas Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 149, S 8, H CA 4713, I/A 16 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-12-11
Empresa: GESTION DE ACTIVOS Y PROYECTOS SA
Administrador Unico
- Viñas Morales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 153, S 8, H CA 10498, I/A 12 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-12-11
VER MAS ACTOS
Información de VIÑAS MORALES ANTONIO
Mostramos los datos de VIÑAS MORALES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑAS MORALES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos