VIÑALS LLOVERAS JORGE
Informe ejecutivo de VIÑALS LLOVERAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIÑALS LLOVERAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMOSA PLASTICS SA | Consejero | 22/08/2019 | 17/07/2024 |
EMOSA PLASTICS SA | Consejero | 26/09/2014 | 22/08/2019 |
EMOSA PLASTICS SA | Consejero | 08/09/2010 | 26/09/2014 |
VINCULACIONES DE VIÑALS LLOVERAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑALS LLOVERAS JORGE
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 200, S 8, H B 62270, I/A 19 N (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 199, S 8, H B 62270, I/A 19 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 199, S 8, H B 62270, I/A 19 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 199, S 8, H B 62270, I/A 16 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 199, S 8, H B 62270, I/A 16 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 197, S 8, H B 62270, I/A 13 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-08
Empresa: EMOSA PLASTICS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 197, S 8, H B 62270, I/A 13 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-08
Información de VIÑALS LLOVERAS JORGE
Mostramos los datos de VIÑALS LLOVERAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑALS LLOVERAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos