VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
Informe ejecutivo de VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL | Apoderado Solidario | 02/08/2024 | |
MCG TEKNICS I ASSOCIATS SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | |
GICLAMA GRUP SL | Apoderado Solidario | 15/03/2022 | |
ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL | Apoderado Solidario | 03/07/2019 | |
ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL | Apoderado Solidario | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
Empresa: ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL
Apoderado Solidario
- Torres Puyalto Santiago
- Viñals Casanovas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 32081, I/A 33 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-08
Empresa: MCG TEKNICS I ASSOCIATS SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Martinez Laura
- Viñals Casanovas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44940 , F 179, S 8, H B 471943, I/A 3 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: GICLAMA GRUP SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Martinez Laura
- Viñals Casanovas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48206 , F 193, S 8, H B 575917, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Empresa: ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL
Apoderado Solidario
- Lopez Alvarez Sandra
- Viñals Casanovas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46903 , F 11, S 8, H B 32081, I/A 20 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: ENGINYERIA TEKNICS SABADELL SL
Apoderado Solidario
- Lopez Alvarez Sandra
- Viñals Casanovas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22910 , F 225, S 8, H B 32081, I/A 19 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Información de VIÑALS CASANOVAS YOLANDA
Mostramos los datos de VIÑALS CASANOVAS YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑALS CASANOVAS YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos