VILORIA SAN JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de VILORIA SAN JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILORIA SAN JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAPEN DENTAL SL | Administrador Solidario | 08/01/2024 | |
MIMA TU BOCA SL | Administrador Solidario | 21/09/2010 |
VINCULACIONES DE VILORIA SAN JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILORIA SAN JOSE IGNACIO
Empresa: DAPEN DENTAL SL
Administrador Solidario
- Viloria San Jose Ignacio
- Zurro Miron Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22891 , F 11, S 8, H M 409927, I/A 2 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: DAPEN DENTAL SL
Administrador Mancomunado
- Casas Sainz Borja
- Viloria San Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22891 , F 11, S 8, H M 409927, I/A 2 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: MIMA TU BOCA SL
Administrador Mancomunado
- Casas Sainz Borja
- Viloria San Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28085 , F 46, S 8, H M 506060, I/A 2 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Empresa: MIMA TU BOCA SL
Administrador Solidario
- Casas Sainz Borja
- Viloria San Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28085 , F 45, S 8, H M 506060, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Información de VILORIA SAN JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de VILORIA SAN JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILORIA SAN JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos