VILO DOMINGUEZ MARCOS
Informe ejecutivo de VILO DOMINGUEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILO DOMINGUEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA SKI INTER BAQUEIRA SL | Administrador Solidario | 22/05/2024 | |
FILIFA SL | Administrador Unico | 28/12/2017 |
VINCULACIONES DE VILO DOMINGUEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILO DOMINGUEZ MARCOS
Empresa: ESCUELA SKI INTER BAQUEIRA SL
Administrador Solidario
- Sobrado Echevarria Ricardo
- Vilo Dominguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 35793, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-25
Empresa: FILIFA SL
Administrador Unico
- Vilo Dominguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 144, S 8, H L 30753, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-25
Empresa: DEPORTES MONITOR SL
Administrador Mancomunado
- Morello Flos Manuela
- Vilo Dominguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 198, S 8, H L 2569, I/A 12 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-25
Empresa: TURISME JUVENIL VAL D'ARAN SL
Consejero
- Barrera Sanchez Carlos
- Boya Alos Francesc
- Bruna Capel Francisco
- Bruna Vilanova Jose Antonio
- Bruna Vilanova Jose Antonio
- Castella Rella Jose Maria
- Cruces Socasau Hipolito Cristobal
- Diaz Morello Anna
- Lastera Alcalde Juan Carlos
- Medina Modroño Luis
- Sanllehy Meya Emili
- Serrano Iglesias Juan Antonio
- Serrano Iglesias Juan Antonio
- Valdecantos Dediu Eduardo
- Vilo Dominguez Marcos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 14, S 8, H L 9841, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-25
Empresa: TURISME JUVENIL VAL D'ARAN SL
Consejero
- Barra Daunes Miquel
- Barrera Sanchez Carlos
- Boya Alos Francesc
- Bruna Capel Francisco
- Bruna Vilanova Jose Antonio
- Castella Rella Jose Maria
- Cruces Socasau Hipolito Cristobal
- Cruces Socasau Hipolito Cristobal
- Estevez Sans Joan
- Lastera Alcalde Juan Carlos
- Leon Plana Victor
- Sanchez Farre Artur
- Sanllehy Meya Emili
- Serrano Iglesias Juan Antonio
- Vilo Dominguez Marcos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 14, S 8, H L 9841, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-25
Información de VILO DOMINGUEZ MARCOS
Mostramos los datos de VILO DOMINGUEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILO DOMINGUEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos