VILLOTA BARTOLOME JAVIER
Informe ejecutivo de VILLOTA BARTOLOME JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLOTA BARTOLOME JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAUGAR Y VILLOTA DISTRIBUCIONES SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE VILLOTA BARTOLOME JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLOTA BARTOLOME JAVIER
Empresa: HIGH TECH LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Chamizo Peña Jose Luis
- Sanchez Rejano Juan
- Saugar Gomez Jose Luis
- Villota Bartolome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30698 , F 45, S 8, H M 552410, I/A 7 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: SAUGAR Y VILLOTA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Saugar Gomez Jose Luis
- Villota Bartolome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22412 , F 198, S 8, H M 400363, I/A 8 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Empresa: HIGH TECH LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Chamizo Peña Jose Luis
- Sanchez Rejano Juan
- Saugar Gomez Jose Luis
- Villota Bartolome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30698 , F 44, S 8, H M 552410, I/A 4 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: HIGH TECH LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Chamizo Peña Jose Luis
- Sanchez Rejano Juan
- Saugar Gomez Jose Luis
- Villota Bartolome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30698 , F 44, S 8, H M 552410, I/A 4 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: HIGH TECH LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Chamizo Peña Jose Luis
- Sanchez Rejano Juan
- Saugar Gomez Jose Luis
- Villota Bartolome Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30698 , F 41, S 8, H M 552410, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Información de VILLOTA BARTOLOME JAVIER
Mostramos los datos de VILLOTA BARTOLOME JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLOTA BARTOLOME JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos