VILLOT SANCHEZ RAMON
Informe ejecutivo de VILLOT SANCHEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLOT SANCHEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANADI COFFEE SA | Vicesecret. | 27/03/2023 | |
VANADI COFFEE SA | Consejero | 27/03/2023 | |
CLUB DE FUTBOL INTERCITY SAD | Vicesecret. | 03/09/2021 | |
CLUB DE FUTBOL INTERCITY SAD | Consejero | 03/09/2021 | |
CORHISPAN 2012 SL | Administrador Unico | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE VILLOT SANCHEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLOT SANCHEZ RAMON
Empresa: VANADI COFFEE SA
MeCoNoRe
- Orteso De Travesedo Fernando
- Ortiz Company Juan Alfonso
- Villot Sanchez Ramon
MiCoAudi
- Ortiz Company Juan Alfonso
- Villot Sanchez Ramon
PreComNomRe
SeCoAudi
- Villot Sanchez Ramon
SeCoNoRe
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 44, S 8, H A 177182, I/A 19 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-03
Empresa: VANADI COFFEE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Ent.Reg.Cont
MeCoNoRe
- Orteso De Travesedo Fernando
- Ortiz Company Juan Alfonso
- Villot Sanchez Ramon
MiCoAudi
- Ortiz Company Juan Alfonso
- Reig Boronat Pablo
- Villot Sanchez Ramon
PreCoAudi
PreComNomRe
Presidente
SeCoAudi
- Villot Sanchez Ramon
SeCoNoRe
- Villot Sanchez Ramon
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426 , F 22, S 8, H A 177182, I/A 5 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-03
Empresa: CLUB DE FUTBOL INTERCITY SAD
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 23, S 8, H A 173821, I/A 2 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-03
Administrador Solidario
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26389 , F 156, S 8, H M 475562, I/A 6 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: DISOLEICA SL
Administrador Unico
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 4026, F 71, S 8, H PO 58156, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-36
Empresa: DISOLEICA SL
Administrador Unico
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 4026, F 70, S 8, H PO 58156, I/A 1 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-36
Empresa: CORHISPAN 2012 SL
Administrador Unico
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 36, S 8, H A 132980, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-03
Empresa: REPRESENTACIONS CELUPEL SL
Administrador Unico
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840, L 3840, F 51, S 8, H PO 54121, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-36
Empresa: REPRESENTACIONS CELUPEL SL
Administrador Unico
- Villot Sanchez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 133, S 8, H A 129306, I/A 1 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-03
Información de VILLOT SANCHEZ RAMON
Mostramos los datos de VILLOT SANCHEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLOT SANCHEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos