VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
Informe ejecutivo de VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AÑURI OICON SL | Apoderado | 26/10/2016 | |
PROMOCIONES INDUSTRIALES SARGADEL SL | Administrador Unico | 19/07/2013 | |
TECOSA CENTRO SA | Apoderado Solidario | 26/10/2009 | |
AÑURI SA | Apoderado | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
Empresa: AÑURI OICON SL
Apoderado
- Villoslada Aizpun Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 84, S 8, H NA 13175, I/A 21 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-31
Empresa: TECOSA CENTRO SA
Administrador Unico
Representante
- Villoslada Aizpun Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 93, S 8, H M 79303, I/A B (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: PROMOCIONES INDUSTRIALES SARGADEL SL
Administrador Unico
- Villoslada Aizpun Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31134 , F 171, S 8, H M 560327, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: TECOSA CENTRO SA
Administrador Unico
Representante
- Villoslada Aizpun Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 92, S 8, H M 79303, I/A 53 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Empresa: TECOSA CENTRO SA
Apoderado Solidario
- Villoslada Aizpun Adolfo
- Villoslada Aizpun Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 90, S 8, H M 79303, I/A 51 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: TECOSA CENTRO SA
Apoderado
- Villoslada Aizpun Adolfo
- Villoslada Aizpun Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 90, S 8, H M 79303, I/A 51 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: AÑURI SA
Apoderado
- Villoslada Aizpun Adolfo
- Villoslada Aizpun Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 75, S 8, H NA003710, I/A00069 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-31
Información de VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO
Mostramos los datos de VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLOSLADA AIZPUN ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos