VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
Informe ejecutivo de VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA GEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL | Representante | 16/09/2020 | |
CORPORACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL MEDIO AMBIENTE SL | Representante | 10/08/2020 | |
IBEROAMERICAN CAPITAL SL | Administrador Unico | 05/08/2020 | |
IBEROAMERICAN FINANCE SL | Administrador Unico | 30/07/2020 |
VINCULACIONES DE VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
Representante
- Villoria Garcia Alejandro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H M 718372, I/A 3 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: CORPORACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL MEDIO AMBIENTE SL
Representante
- Villoria Garcia Alejandro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 5, S 8, H M 717789, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Empresa: IBEROAMERICAN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Villoria Garcia Alejandro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 28, S 8, H M 718415, I/A 4 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
Empresa: IBEROAMERICAN FINANCE SL
Administrador Unico
- Villoria Garcia Alejandro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 3, S 8, H M 718412, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Información de VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO
Mostramos los datos de VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLORIA GARCIA ALEJANDRO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos