VILLENA FERNANDEZ PEDRO
Informe ejecutivo de VILLENA FERNANDEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLENA FERNANDEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABLERONAUTAS SL | Administrador Unico | 19/07/2021 | |
NINSOFT DESARROLLOS SL | Socio Unico | 12/04/2018 | |
NINSOFT DESARROLLOS SL | Socio | 12/04/2018 | |
NINSOFT DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE VILLENA FERNANDEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLENA FERNANDEZ PEDRO
Empresa: TABLERONAUTAS SL
Administrador Unico
- Villena Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 799, F 59, S 8, H AB 28940, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-02
Empresa: CONSULTORIA INNOVA SOLUCIONES SLL
Administrador Solidario
- Lopez Nieves Adoracion
- Villena Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 727, F 122, S 8, H AB 22775, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-02
Empresa: NINSOFT DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Villena Fernandez Pedro
Socio
- Villena Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993, L 757, F 65, S 8, H AB 26733, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-02
Empresa: NINSOFT DESARROLLOS SL
Socio Único
- Villena Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993, L 757, F 65, S 8, H AB 26733, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-02
Empresa: CONSULTORIA INNOVA SOLUCIONES SLL
Administrador Solidario
- Lopez Nieves Adoracion
- Villena Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 21, S 8, H AB 22775, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-02
Información de VILLENA FERNANDEZ PEDRO
Mostramos los datos de VILLENA FERNANDEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLENA FERNANDEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos