VILLEN ORTEGA CRISTINA
Informe ejecutivo de VILLEN ORTEGA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLEN ORTEGA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDUCIAM ESPAÑA SL | Apoderado | 02/03/2023 | |
FIDUCIAM ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2023 | |
FIDUCIAM ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 24/02/2023 | |
SABINA ESTATES TARIDA SL | Apoderado Solidario | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE VILLEN ORTEGA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEN ORTEGA CRISTINA
Empresa: FIDUCIAM ESPAÑA SL
Apoderado
- De Baere Charlotte Esperance Mireille
- Groothaert Johan Georg A
- Jabbour Carl Stephane
- Martin Barcelo Antonio
- Villen Ortega Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 52, S 8, H M 779978, I/A 7 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: FIDUCIAM ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Groothaert Johan Georg A
- Jabbour Carl Stephane
- Martin Barcelo Antonio
- Villen Ortega Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 52, S 8, H M 779978, I/A 6 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: GLASGOW ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Artola Boogen Ana-ines
- Lorente Howell Jose Luis
- Martin Barcelo Antonio
- Rodriguez Mendieta Isabel Alejandra
- Villen Ortega Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 50, S 8, H M 779978, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: SABINA ESTATES TARIDA SL
Apoderado Solidario
- Lopez Bergua Estela
- Villen Ortega Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304, L 303, F 17, S 8, H IB 13816, I/A 11 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Información de VILLEN ORTEGA CRISTINA
Mostramos los datos de VILLEN ORTEGA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEN ORTEGA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos