VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN SANIDAD AMBIENTAL SL | Socio Unico | 11/06/2013 | |
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN SANIDAD AMBIENTAL SL | Administrador Unico | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
Empresa: OTGA-THAU SL
Apoderado
- Villela Rivera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9997, L 7279, F 70, S 8, H V 166510, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: OTGA-THAU SL
Apoderado
- Villela Rivera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9997, L 7279, F 70, S 8, H V 166510, I/A 3 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-46
Empresa: OTGA-THAU SL
Administrador Solidario
- Valcarcel-resalt Portillo German
- Villela Rivera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16634 , F 143, S 8, H M 283670, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Administrador Unico
- Villela Rivera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29919 , F 120, S 8, H M 538470, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Socio Único
- Villela Rivera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29919 , F 120, S 8, H M 538470, I/A 2 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Información de VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLELA RIVERA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos