VILLEGAS PAÑELLA RAUL
Informe ejecutivo de VILLEGAS PAÑELLA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLEGAS PAÑELLA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTEPA 2006 SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2018 | |
VISTAMECANICA SL | Administrador Solidario | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE VILLEGAS PAÑELLA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEGAS PAÑELLA RAUL
Empresa: ALTEPA 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Villegas Pañella Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38454 , F 183, S 8, H B 326995, I/A 3 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Empresa: FRIO INDUSTRIAL CONTROLADO SL
Liquidador
- Villegas Pañella Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 161, S 8, H B 133009, I/A 4 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: FRIO INDUSTRIAL CONTROLADO SL
Administrador
- Villegas Pañella Raul
Liquidador
- Villegas Pañella Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 161, S 8, H B 133009, I/A 4 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: VISTAMECANICA SLL
Administrador Solidario
- Villegas Pañella Mario
- Villegas Pañella Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41933 , F 1, S 8, H B 396163, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Información de VILLEGAS PAÑELLA RAUL
Mostramos los datos de VILLEGAS PAÑELLA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEGAS PAÑELLA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos