VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMANT MES SL | Administrador Unico | 03/11/2016 | |
ENJOY MY CITY SL | Administrador Solidario | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
Empresa: SUMANT MARQUETING SL
Administrador Solidario
- Casasayas Ricart Joaquim
- Villegas Morillo Jose Carlos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 110, S 8, H B 483307, I/A 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Empresa: SUMANT MES SL
Administrador Unico
- Villegas Morillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45609 , F 103, S 8, H B 493532, I/A 1 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Empresa: ENJOY MY CITY SL
Administrador Solidario
- Lopez Sole Daniel
- Villegas Morillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45551 , F 119, S 8, H B 491540, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: SUMANT MARQUETING SL
Administrador Solidario
- Casasayas Ricart Joaquim
- Villegas Morillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 109, S 8, H B 483307, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Empresa: INGOPRINT EDICION TECNICA SL
Administrador Solidario
- Villegas Morillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36003 , F 106, S 8, H B 273755, I/A 5 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: INGOPRINT EDICION TECNICA SL
Apoderado
- Villegas Morillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36003 , F 106, S 8, H B 273755, I/A 4 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEGAS MORILLO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos