VILLEGAS LOPEZ MARCOS
Informe ejecutivo de VILLEGAS LOPEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLEGAS LOPEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES ASTIGARRAGA SL | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 28/04/2023 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 17/10/2022 | |
SERKOM GESTION Y SERVICIOS GRUPO MOYUA SL | Apoderado | 04/10/2022 | |
CONSTRUCCIONES MOYUA SL | Apoderado | 05/05/2022 |
VINCULACIONES DE VILLEGAS LOPEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEGAS LOPEZ MARCOS
Empresa: EXCAVACIONES ASTIGARRAGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ariño Diaz Ane
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 225, S 8, H SS 2510, I/A 20 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carraso Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Genua Marquet Felix
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Igual Illaramendi Mikel
- Natxiondo Elordi Gorka
- Santos Garcia Hector
- Torres Badajoz Angel Maria
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 119, S 8, H M 34933, I/A 549 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 95, S 8, H M 34933, I/A 540 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Apoderado
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 219, S 8, H SS 34824, I/A 29 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
Apoderado
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 219, S 8, H SS 34824, I/A 29 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
Administrador Unico
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 216, S 8, H SS 34824, I/A 26 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-20
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Genua Marquet Felix
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Igual Illaramendi Mikel
- Natxiondo Elordi Gorka
- Santos Garcia Hector
- Tella Llop Javier
- Torres Badajoz Angel Maria
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 86, S 8, H M 34933, I/A 532 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MOYUA SL
Apoderado
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 68, S 8, H SS 26161, I/A 85 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-20
Administrador Unico
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 215, S 8, H SS 34824, I/A 23 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-20
Apoderado
- Villegas Lopez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 214, S 8, H SS 34824, I/A 22 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-20
VER MAS ACTOS
Información de VILLEGAS LOPEZ MARCOS
Mostramos los datos de VILLEGAS LOPEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEGAS LOPEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos