VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NACI GITANO SL | Apoderado Solidario | 04/02/2020 | |
SABOR DE AMOR SL | Socio Unico | 15/03/2018 | |
SABOR DE AMOR SL | Administrador Unico | 15/03/2018 | |
BIZNAGA MUSIC SL | Administrador Unico | 01/02/2017 | |
TOTALISIMO SL | Socio Unico | 17/06/2011 |
VINCULACIONES DE VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
Empresa: NACI GITANO SL
Apoderado Solidario
- Montaño Jurado Maria Del Rocio
- Villegas Garcia Manuel Jose
- Yepes Balbuena Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5913, L 4820, F 81, S 8, H MA154302, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-29
Empresa: SABOR DE AMOR SL
Administrador Unico
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5710, L 4617, F 102, S 8, H MA144176, I/A 1 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-29
Empresa: SABOR DE AMOR SL
Socio Único
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5710, L 4617, F 102, S 8, H MA144176, I/A 1 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-29
Empresa: TICKETISIMO SL
Administrador Unico
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587, L 4494, F 155, S 8, H MA137899, I/A 1 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: TICKETISIMO SL
Socio Único
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587, L 4494, F 155, S 8, H MA137899, I/A 1 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: TOTALISIMO SL
Socio Único
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 162, S 8, H GR 20678, I/A 4 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-18
Empresa: VILLEGAS JUEGOS SL
Apoderado
- Villegas Garcia Manuel Jose
- Villegas Garcia Manuel Jose
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 223, S 8, H GR 14438, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-18
Empresa: VILLEGAS JUEGOS SL
Administrador Unico
- Villegas Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 223, S 8, H GR 14438, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-18
Información de VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE
Mostramos los datos de VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEGAS GARCIA MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos