VILLEGAS BERDEJO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLEGAS BERDEJO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLEGAS BERDEJO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUENTACUENTOS SEVILLA SL | Socio Unico | 07/10/2020 | |
CUENTACUENTOS SEVILLA SL | Administrador Unico | 07/10/2020 | |
ESCUELA INFANTIL TRIANA SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
CENTROS EDUCATIVOS LA CASA DEL PANDA SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | |
ESCUELA INFANTIL MARISTAS SL | Liquidador Unico | 08/08/2014 | |
ESCUELA INFANTIL PAGES DEL CORRO SL | Administrador Unico | 17/09/2013 | |
ESCUELA INFANTIL VEGA DEL REY SL | Administrador Unico | 17/09/2013 | |
NAVADINA SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2012 | |
CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | |
LABORATORIO DE PLANIFICACION TURISTICA SL | Administrador Unico | 01/12/2010 |
VINCULACIONES DE VILLEGAS BERDEJO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLEGAS BERDEJO JAVIER
Empresa: CUENTACUENTOS SEVILLA SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6925 , F 140, S 8, H SE127184, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-41
Empresa: CUENTACUENTOS SEVILLA SL
Socio Único
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6925 , F 140, S 8, H SE127184, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL TRIANA SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259 , F 39, S 8, H SE111137, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-41
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024 , F 40, S 8, H SE105352, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL MARISTAS SL
Liquidador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 53, S 8, H SE 82503, I/A 5 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL MARISTAS SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 53, S 8, H SE 82503, I/A 5 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL MARISTAS SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 52, S 8, H SE 82503, I/A 4 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL VEGA DEL REY SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 32, S 8, H SE 82499, I/A 4 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Empresa: ESCUELA INFANTIL PAGES DEL CORRO SL
Administrador Unico
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 173, S 8, H SE 82481, I/A 4 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Empresa: NAVADINA SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Cruz Daniel
- Villegas Berdejo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5338 , F 71, S 8, H SE 88720, I/A 2 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-41
VER MAS ACTOS
Información de VILLEGAS BERDEJO JAVIER
Mostramos los datos de VILLEGAS BERDEJO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLEGAS BERDEJO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos