VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUVIHISPANIA APLICACIONES AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 20/02/2024 | |
ENRIQUE VILLAVIEJA SA | Administrador Unico | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
Administrador Unico
- Villavieja Perez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 150, S 8, H CU 9574, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-16
Empresa: ENRIQUE VILLAVIEJA SA
Administrador Unico
- Villavieja Perez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 54, S 8, H CU 776, I/A 11 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-16
Empresa: ENRIQUE VILLAVIEJA SA
Administrador Unico
- Villavieja Perez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 53, S 8, H CU 776, I/A 9 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-16
Empresa: ENRIQUE VILLAVIEJA SA
Administrador Unico
- Villavieja Perez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 225, S 8, H CU 776, I/A 7 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-16
Información de VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE
Mostramos los datos de VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAVIEJA PEREZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos