VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDEN MILE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | 15/04/2014 |
SKANDIA INV SL | Administrador Unico | 04/03/2014 | |
SHENDERLEX SL | Administrador Unico | 19/07/2012 | |
FABERO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
Empresa: GOLDEN MILE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Villaverde Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966, L 879, F 68, S 8, H MA 27925, I/A 3 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-29
Empresa: GOLDEN MILE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Villaverde Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966, L 879, F 67, S 8, H MA 27925, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-29
Empresa: SKANDIA INV SL
Administrador Unico
- Villaverde Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214, L 1127, F 73, S 8, H MA 11251, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-29
Empresa: SHENDERLEX SL
Administrador Unico
- Villaverde Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957, L 1870, F 165, S 8, H MA 53620, I/A 3 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-29
Empresa: FABERO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Villaverde Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411, L 2323, F 55, S 8, H MA 66244, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAVERDE SANCHEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos