VILLATORO LAMOLLA VICENC
Informe ejecutivo de VILLATORO LAMOLLA VICENC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLATORO LAMOLLA VICENC
VINCULACIONES DE VILLATORO LAMOLLA VICENC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLATORO LAMOLLA VICENC
Consejero
- Bosch Ariso Carles
- Carbonell Abello Josep Maria
- Nieto Fernandez Carlos
- Passola Vidal Isona
- Sanchis Montiel Neus
- Villatoro Lamolla Vicenc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 197, S 8, H B 56308, I/A 100 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-08
Presidente
- Passola Vidal Isona
- Villatoro Lamolla Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 196, S 8, H B 56308, I/A 95 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Presidente
- Villatoro Lamolla Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 195, S 8, H B 56308, I/A 92 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Consejero
- Carbonell Abello Josep Maria
- De Gregorio Prieto Albert
- Nieto Fernandez Carlos
- Passola Vidal Isona
- Villatoro Lamolla Vicenc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 191, S 8, H B 56308, I/A 86 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Consejero
- De Gregorio Prieto Albert
- Fernandez Deu Ricard
- Garcia Soler Jordi
- Passola Vidal Isona
- Villatoro Lamolla Vicenc
Presidente
- Villatoro Lamolla Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 191, S 8, H B 56308, I/A 86 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Presidente
- Villatoro Lamolla Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39268 , F 20, S 8, H B 56308, I/A 83 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Información de VILLATORO LAMOLLA VICENC
Mostramos los datos de VILLATORO LAMOLLA VICENC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLATORO LAMOLLA VICENC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos