VILLATORO CANCIO FERNANDO
Informe ejecutivo de VILLATORO CANCIO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLATORO CANCIO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA | Consejero | 18/06/2021 | |
PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA | Presidente | 18/06/2021 |
VINCULACIONES DE VILLATORO CANCIO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLATORO CANCIO FERNANDO
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 85127, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Lopez Lopez Julian
- Villatoro Cancio Fernando
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 60, S 8, H M 85127, I/A 16 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Lopez Lopez Julian
- Villatoro Cancio Fernando
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 60, S 8, H M 85127, I/A 16 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Lopez Lopez Julian
- Villatoro Cancio Fernando
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 60, S 8, H M 85127, I/A 15 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Villatoro Cancio Fernando
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Lopez Lopez Julian
- Villatoro Cancio Fernando
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 60, S 8, H M 85127, I/A 15 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Apoderado
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Villatoro Cancio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 160, S 8, H M 85127, I/A 14 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Villatoro Cancio Fernando
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Juan Miguel
- Gestoso Dominguez Juan Manuel
- Lopez Lopez Julian
- Villatoro Cancio Fernando
Presidente
- Villatoro Cancio Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 158, S 8, H M 85127, I/A 11 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Información de VILLATORO CANCIO FERNANDO
Mostramos los datos de VILLATORO CANCIO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLATORO CANCIO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos