VILLATORO BORQUE MARTA
Informe ejecutivo de VILLATORO BORQUE MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLATORO BORQUE MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA | Apoderado | 04/06/2024 | |
PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA | Secretario | 04/06/2024 | |
PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA | Consejero | 04/06/2024 |
VINCULACIONES DE VILLATORO BORQUE MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLATORO BORQUE MARTA
Empresa: PRODUCTOS DE INSTRUMENTACION SA
Apoderado
- Villatoro Borque Marta
Consejero
- Villatoro Borque Marta
Secretario
- Villatoro Borque Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 85127, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: CONSULTORES DE INSTRUMENTACION SL
Liquidador
- Villatoro Borque Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 186, S 8, H M 98909, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: DERMALIA SL
Apoderado
- Villatoro Borque Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 215, S 8, H M 488215, I/A 16 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: DERMALIA SL
Apoderado
- Villatoro Borque Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 159, S 8, H M 488215, I/A 11 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Información de VILLATORO BORQUE MARTA
Mostramos los datos de VILLATORO BORQUE MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLATORO BORQUE MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos