VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
Informe ejecutivo de VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIX TO GO SOLUTIONS SL | Apoderado | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
Empresa: SIX TO GO SOLUTIONS SL
Apoderado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807 , F 108, S 8, H BI 72356, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Empresa: ENERGY REVIVAL SL
Apoderado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 193, S 8, H BI 70173, I/A 4 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-48
Empresa: ENERGY REVIVAL SL
Apoderado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 191, S 8, H BI 70173, I/A 3 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Empresa: GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32004 , F 49, S 8, H M 491202, I/A 12 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Consejero
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Presidente
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32004 , F 49, S 8, H M 491202, I/A 12 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Apoderado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 97, S 8, H BI 35557, I/A 16 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Consejero Delegado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Consejero
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Presidente
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 97, S 8, H BI 35557, I/A 16 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Consejero Delegado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Consejero
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Presidente
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 92, S 8, H BI 35557, I/A 8 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-48
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 92, S 8, H BI 35557, I/A 8 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-48
Consejero Delegado
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Consejero
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Presidente
- Villate Bejarano Joseba Mirena
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 142, S 8, H BI 46171, I/A 6 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-48
VER MAS ACTOS
Información de VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA
Mostramos los datos de VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLATE BEJARANO JOSEBA MIRENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos