VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
Informe ejecutivo de VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2023 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2017 |
VINCULACIONES DE VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Nogues Lopez Silvia
- Rouco Lamosa Ignacio
- Villasevil Miranda Laura Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 185, S 8, H M 62591, I/A 1133 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Villasevil Miranda Laura Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 184, S 8, H M 62591, I/A 1130 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Apoderado Mancomunado
- Villasevil Miranda Laura Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36827 , F 146, S 8, H M 62591, I/A 1003 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espina Iglesias Alberto
- Villasevil Miranda Laura Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 2, S 8, H B 393781, I/A 1269 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Información de VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA
Mostramos los datos de VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLASEVIL MIRANDA LAURA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos