VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTING EUROKIRA MULTIMARCA SL | Socio Unico | 20/09/2024 | |
RENTING EUROKIRA MULTIMARCA SL | Administrador Unico | 20/09/2024 | |
PORTSPANE IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 23/12/2021 | |
BRICK & TILE 2018 SL | Socio Unico | 23/08/2021 | |
BRICK & TILE 2018 SL | Administrador Unico | 23/08/2021 | |
ALL BUY TRADE SL | Socio Unico | 14/01/2020 | |
ALL BUY TRADE SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
FLASH MOBILE TECHNOLOGY SL | Socio Unico | 11/12/2019 | |
FLASH MOBILE TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 11/12/2019 | |
EUROPA ALIMENTOS IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 19/09/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
Empresa: RENTING EUROKIRA MULTIMARCA SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 675866, I/A 4 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: RENTING EUROKIRA MULTIMARCA SL
Socio Único
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 675866, I/A 4 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: PORTSPANE IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45077 , F 18, S 8, H B 476211, I/A 3 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Empresa: BRICK & TILE 2018 SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37906 , F 128, S 8, H M 675039, I/A 2 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: BRICK & TILE 2018 SL
Nuevo Socio Único
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37906 , F 128, S 8, H M 675039, I/A 2 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: ALL BUY TRADE SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6094 , F 217, S 8, H SE107070, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: ALL BUY TRADE SL
Nuevo Socio Único
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6094 , F 217, S 8, H SE107070, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: FLASH MOBILE TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34675 , F 10, S 8, H M 623709, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: FLASH MOBILE TECHNOLOGY SL
Nuevo Socio Único
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34675 , F 10, S 8, H M 623709, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: EUROPA ALIMENTOS IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Villaseñor Palomino Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34003 , F 77, S 8, H M 611892, I/A 6 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLASEÑOR PALOMINO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos