VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORALIA PLUS SL | Socio Unico | 20/03/2017 | |
PROMOCIONES NAK EUROPA SL | Socio Unico | 09/03/2017 | |
PROMOCIONES NAK EUROPA SL | Administrador Unico | 09/03/2017 | |
MIMI MILLENIUM SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | |
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Socio Unico | 15/10/2013 | |
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | |
CASABELLA HOGAR SA | Administrador Unico | 20/12/2011 | |
PERFECT TRANSFER SA | Liquidador | 01/06/2011 |
VINCULACIONES DE VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
Empresa: LABORALIA PLUS SLP
Nuevo Socio Único
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 5, S 8, H TF 36984, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Empresa: PROMOCIONES NAK EUROPA SL
Administrador Unico
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 45, S 8, H TF 23836, I/A 7 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Empresa: PROMOCIONES NAK EUROPA SL
Socio Único
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 45, S 8, H TF 23836, I/A 7 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Empresa: MIMI MILLENIUM SL
Administrador Unico
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 56, S 8, H TF 24780, I/A 8 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-38
Empresa: VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 38, S 8, H A 44119, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Empresa: VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL
Socio Único
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 38, S 8, H A 44119, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Empresa: CASABELLA HOGAR SA
Administrador Unico
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 171, S 8, H A 75098, I/A 6 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-03
Empresa: PERFECT TRANSFER SA
Liquidador
- Villaseñor Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 84, S 8, H A 47603, I/A 6 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-03
Información de VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLASEÑOR LOPEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos