VILLASANTE CABALLERO DIANA
Informe ejecutivo de VILLASANTE CABALLERO DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLASANTE CABALLERO DIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAIKA ENERGIAS SL | Apoderado | 07/09/2013 |
VINCULACIONES DE VILLASANTE CABALLERO DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLASANTE CABALLERO DIANA
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Villasante Caballero Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 37, S 8, H M 338748, I/A 8 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Villasante Caballero Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 36, S 8, H M 338748, I/A 7 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Apoderado
- Villasante Caballero Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 34, S 8, H M 338748, I/A 5 (07/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Villasante Caballero Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 34, S 8, H M 338748, I/A 4 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Información de VILLASANTE CABALLERO DIANA
Mostramos los datos de VILLASANTE CABALLERO DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLASANTE CABALLERO DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos