VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
Informe ejecutivo de VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INPLANTA SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INTEGRAL SA | Administrador Unico | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
Administrador Unico
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 107, S 8, H M 374565, I/A 9 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: VILTOR INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27661 , F 182, S 8, H M 498473, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Administrador Unico
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 107, S 8, H M 374565, I/A 8 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Administrador Unico
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 105, S 8, H M 374565, I/A 4 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Administrador Solidario
- Calvo Luquero Jorge
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 105, S 8, H M 374565, I/A 4 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Administrador Solidario
- Calvo Luquero Jorge
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 104, S 8, H M 374565, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-28
Administrador Solidario
- Baquero Ranz Jose Ignacio
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21101 , F 104, S 8, H M 374565, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-28
Empresa: VILTOR INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27661 , F 180, S 8, H M 498473, I/A 1 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: VILTOR INGENIERIA SL
Socio Único
- Villarrubia Torcal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27661 , F 180, S 8, H M 498473, I/A 1 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Información de VILLARRUBIA TORCAL JAVIER
Mostramos los datos de VILLARRUBIA TORCAL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARRUBIA TORCAL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos