VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
Informe ejecutivo de VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HNOS. VILLARRAZO CORTES SL | Administrador Solidario | 09/10/2014 | |
HNOS. VILLARRAZO CORTES SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
Empresa: HNOS. VILLARRAZO CORTES SL
Administrador Solidario
- Villarrazo Cortes Francisco
- Villarrazo Cortes Sergio
- Villarrazo Cortes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 3236, F 40, S 8, H MA 91974, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-29
Empresa: HNOS. VILLARRAZO CORTES SL
Apoderado Mancomunado
- Villarrazo Cortes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 3236, F 39, S 8, H MA 91974, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-29
Empresa: HNOS. VILLARRAZO CORTES SL
Administrador Unico
- Villarrazo Cortes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 3236, F 38, S 8, H MA 91974, I/A 3 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-29
Información de VILLARRAZO CORTES FRANCISCO
Mostramos los datos de VILLARRAZO CORTES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARRAZO CORTES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos