VILLARONGA COLL SALVADOR
Informe ejecutivo de VILLARONGA COLL SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLARONGA COLL SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA I RICART ACTIUS SL | Administrador Unico | 22/10/2015 | |
ASESORIA ARMENDARIZ SL | Administrador Solidario | 16/09/2009 |
VINCULACIONES DE VILLARONGA COLL SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARONGA COLL SALVADOR
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 72, S 8, H B 103973, I/A 36 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 71, S 8, H B 103973, I/A 34 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 71, S 8, H B 103973, I/A 34 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 9, S 8, H B 103973, I/A 32 N (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Empresa: GARCIA I RICART ACTIUS SL
Administrador Unico
- Villaronga Coll Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45028 , F 7, S 8, H B 474717, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-08
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 8, S 8, H B 103973, I/A 32 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-08
Empresa: EL CALDERI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vocal
- Masdeu Conesa Albert
- Villaronga Coll Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 8, S 8, H B 103973, I/A 32 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-08
Empresa: ASESORIA ARMENDARIZ SL
Administrador Solidario
- Soldevila Puig Lluis
- Villaronga Coll Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25662 , F 103, S 8, H B 92662, I/A 4 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Información de VILLARONGA COLL SALVADOR
Mostramos los datos de VILLARONGA COLL SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARONGA COLL SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos