VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
Informe ejecutivo de VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAR WORLD LINE SICAV | Liquidador Suplente | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
STAR WORLD LINE SICAV | Consejero | 28/05/2015 | 01/12/2022 |
VINCULACIONES DE VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
Empresa: STAR WORLD LINE SICAV
Liquidador Suplente
- Villaroel Mari Monica Desamparados
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 49, S 8, H M 329714, I/A 35 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: STAR WORLD LINE SICAV
Consejero
- Mari Cerezo Maria De Los Angeles
- Villaroel Mari Maria Angeles Del Puig
- Villaroel Mari Monica Desamparados
- Villarroel Guzman Pedro
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 49, S 8, H M 329714, I/A 35 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: STAR WORLD LINE SICAV
Consejero
- Mari Cerezo Maria De Los Angeles
- Villaroel Mari Maria Angeles Del Puig
- Villaroel Mari Monica Desamparados
- Villarroel Guzman Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 48, S 8, H M 329714, I/A 33 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: GEFIX INVERSIONES SICAV
Consejero
- Mari Cerezo Maria De Los Angeles
- Villaroel Mari Maria Angeles Del Puig
- Villaroel Mari Monica Desamparados
- Villarroel Guzman Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 46, S 8, H M 329714, I/A 26 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Información de VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS
Mostramos los datos de VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAROEL MARI MONICA DESAMPARADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos