VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORDOI INTERMEDIARIA SL | Administrador Mancomunado | 18/09/2013 | |
PRELUDE TRADING SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2011 | |
SPEEDREPAIR SA | Consejero | 24/06/2009 | 20/06/2011 |
SPEEDREPAIR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2010 | 04/03/2011 |
SPEEDREPAIR SA | Apoderado | 23/11/2009 | 16/04/2010 |
SPEEDREPAIR SA | Apoderado | 24/06/2009 | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
Empresa: BORDOI INTERMEDIARIA SL
Administrador Mancomunado
- Marin Fernandez-castañeda Javier
- Villarejo Alonso Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26153 , F 43, S 8, H M 471387, I/A 3 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: PRELUDE TRADING SL
Administrador Mancomunado
- Villarejo Alonso Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25310 , F 4, S 8, H M 455766, I/A 5 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Consejero
- Villarejo Alonso Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 209, S 8, H M 482928, I/A 8 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 208, S 8, H M 482928, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 204, S 8, H M 482928, I/A 5 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 204, S 8, H M 482928, I/A 5 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 203, S 8, H M 482928, I/A 4 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 203, S 8, H M 482928, I/A 4 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 202, S 8, H M 482928, I/A 2 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Empresa: SPEEDREPAIR SA
Consejero
- Chicharro Ortega Luis
- Marin Caballero Vicente
- Marin Fernandez-castañeda Javier
- Marin Fernandez Castañeda Luis
- VAPIMALA SL
- Villarejo Alonso Angel Maria
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26799 , F 199, S 8, H M 482928, I/A 1 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Información de VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA
Mostramos los datos de VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAREJO ALONSO ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos