VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIVE STONE SL | Socio Unico | 16/01/2014 | |
ALIVE STONE SL | Administrador Unico | 16/01/2014 | |
ROCIANA DE MARMOLES SL | Administrador Unico | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
Empresa: ASINVESCO SL
Administrador Mancomunado
- Cano Bañez Carmelo
- Cano Bañez Paco
- Villaran Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 173, S 8, H H 21679, I/A 3 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-21
Empresa: ASINVESCO SL
Administrador Mancomunado
- Cano Bañez Carmelo
- Cano Bañez Francisco
- Villaran Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 165, S 8, H H 21679, I/A 1 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-21
Empresa: ALIVE STONE SL
Administrador Unico
- Villaran Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 104, S 8, H H 21178, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-21
Empresa: ALIVE STONE SL
Socio Único
- Villaran Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 104, S 8, H H 21178, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-21
Empresa: ROCIANA DE MARMOLES SL
Administrador Unico
- Villaran Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 140, S 8, H H 6962, I/A 2 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-21
Información de VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARAN GARCIA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos