VILLARAN CUESTA ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLARAN CUESTA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLARAN CUESTA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL DAMAC SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2023 | |
PROMOCIONES VERODAN SL | Socio Unico | 04/03/2020 | |
CM INTERACTIVE SUR SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE VILLARAN CUESTA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARAN CUESTA ANTONIO
Empresa: GLOBAL DAMAC SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Lopez Angel Luis
- Villaran Cuesta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7341 , F 67, S 8, H SE137721, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-41
Empresa: PROMOCIONES VERODAN SL
Socio Único
- Villaran Cuesta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4668 , F 163, S 8, H SE 73708, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
Empresa: PROMOCIONES CUHEVI SL
Liquidador Unico
- Villaran Cuesta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 150, S 8, H SE 72270, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Empresa: PROMOCIONES CUHEVI SL
Administrador Unico
- Villaran Cuesta Antonio
Liquidador Unico
- Villaran Cuesta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4606 , F 150, S 8, H SE 72270, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Empresa: CM INTERACTIVE SUR SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Valladares Manuel
- Villaran Cuesta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146 , F 81, S 8, H SE108372, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-41
Información de VILLARAN CUESTA ANTONIO
Mostramos los datos de VILLARAN CUESTA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARAN CUESTA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos