VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARIBA TORRES TORRES SL | Liquidador Unico | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
PARIBA TORRES TORRES SL | Administrador Solidario | 22/09/2021 | 20/01/2022 |
CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 14/04/2021 | 14/10/2021 |
VINCULACIONES DE VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
Empresa: PARIBA TORRES TORRES SL
Liquidador Unico
- Villar Rivera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11052, L 8330, F 34, S 8, H V 200417, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: PARIBA TORRES TORRES SL
Administrador Solidario
- Rivera Fuster Jose Francisco
- Villar Rivera Jose Vicente
Liquidador Unico
- Villar Rivera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11052, L 8330, F 34, S 8, H V 200417, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Apoderado Solidario
- Villar Rivera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6507, L 3812, F 222, S 8, H V 69325, I/A 29 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: PARIBA TORRES TORRES SL
Administrador Solidario
- Rivera Fuster Jose Francisco
- Villar Rivera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11052, L 8330, F 33, S 8, H V 200417, I/A 1 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-46
Apoderado Solidario
- Climent Espi Juan Vicente
- Villar Rivera Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6507, L 3812, F 220, S 8, H V 69325, I/A 24 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-46
Información de VILLAR RIVERA JOSE VICENTE
Mostramos los datos de VILLAR RIVERA JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR RIVERA JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos