VILLAR MOLINA SERGIO
Informe ejecutivo de VILLAR MOLINA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAR MOLINA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS DE HOSTELERIA COLORES SL | Administrador Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE VILLAR MOLINA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR MOLINA SERGIO
Empresa: IBARRA-MOBEL SL
Administrador Unico
- Villar Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28703 , F 169, S 8, H M 516864, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: IBARRA-MOBEL SL
Administrador Unico
- Villar Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28703 , F 166, S 8, H M 516864, I/A 1 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: PROYECTOS DE HOSTELERIA COLORES SL
Administrador Solidario
- Viana Arance Francisco Javier
- Villar Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 1, S 8, H M 511635, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Información de VILLAR MOLINA SERGIO
Mostramos los datos de VILLAR MOLINA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR MOLINA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos