VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERINALQGAL SL | Socio Unico | 08/05/2014 | |
SERINALQGAL SL | Administrador Unico | 08/05/2014 | |
APLICACIONES INTELIGENTES EN ALUMINIO SL | Socio Unico | 29/04/2014 | |
APLICACIONES INTELIGENTES EN ALUMINIO SL | Administrador Unico | 29/04/2014 | |
CENTRAL DE CONTRATACION ELECTRONICA SL | Socio Unico | 25/11/2013 | |
CENTRAL DE CONTRATACION ELECTRONICA SL | Administrador Unico | 25/11/2013 | |
KAROPAK SL | Socio Unico | 25/11/2013 | |
NIOCANFI SL | Administrador Unico | 06/03/2012 | |
GACONSERVI SL | Socio Unico | 05/03/2012 | |
GACONSERVI SL | Administrador Unico | 05/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
Empresa: SERINALQGAL SL
Administrador Unico
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 64, S 8, H OR 14325, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Empresa: SERINALQGAL SL
Nuevo Socio Único
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 64, S 8, H OR 14325, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Administrador Unico
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 221, S 8, H OR 14311, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Nuevo Socio Único
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 221, S 8, H OR 14311, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Empresa: KAROPAK SL
Nuevo Socio Único
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 69, S 8, H SC 45114, I/A 4 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Administrador Unico
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 110, S 8, H SC 44857, I/A 3 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Nuevo Socio Único
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 110, S 8, H SC 44857, I/A 3 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Empresa: NIOCANFI SL
Administrador Unico
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 224, S 8, H C 13824, I/A 10 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-15
Empresa: GACONSERVI SL
Administrador Unico
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 99, S 8, H C 34892, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-15
Empresa: GACONSERVI SL
Socio Único
- Villar Loureiro Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 99, S 8, H C 34892, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-15
VER MAS ACTOS
Información de VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR LOUREIRO JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos