VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAUSS ARQUITECTURA MODULAR SL | Administrador Unico | 14/10/2015 | |
TECNOLOGIA MODULAR VLC SL | Socio Unico | 11/04/2014 | |
TECNOLOGIA MODULAR VLC SL | Administrador Unico | 11/04/2014 | |
PROMOCIONS CAMIÑO AR 2004 SL | Socio Unico | 16/03/2012 |
VINCULACIONES DE VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
Empresa: HAUSS ARQUITECTURA MODULAR SL
Administrador Unico
- Villar Lamas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 69, S 8, H SC 47959, I/A 1 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-15
Empresa: TECNOLOGIA MODULAR VLC SL
Administrador Unico
- Villar Lamas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 208, S 8, H SC 47161, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-15
Empresa: TECNOLOGIA MODULAR VLC SL
Socio Único
- Villar Lamas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 208, S 8, H SC 47161, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-15
Empresa: PROMOCIONS CAMIÑO AR 2004 SL
Socio Único
- Villar Lamas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 16, S 8, H SC 33633, I/A 2 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-15
Empresa: PROMOCIONES VILLAR LAMAS SL
Administrador Unico
- Villar Lamas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 210, S 8, H SC 31897, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-15
Información de VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR LAMAS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos