VILLAR GALENDE CARLOS
Informe ejecutivo de VILLAR GALENDE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLAR GALENDE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Administrador Unico | 28/03/2012 | 13/11/2023 |
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Liquidador | 13/11/2023 | 13/11/2023 |
EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO SERVHI SA | Apoderado | 16/12/2009 | |
UNION INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES UNI2 SA | Apoderado | 16/12/2009 |
VINCULACIONES DE VILLAR GALENDE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR GALENDE CARLOS
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Liquidador
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 212, S 8, H BI 2807,A , I/ 61 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Administrador Unico
- Villar Galende Carlos
Liquidador
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 212, S 8, H BI 2807,A , I/ 61 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Administrador Unico
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 211, S 8, H BI 2807,A , I/ 60 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Administrador Unico
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 209, S 8, H BI 2807,A , I/ 53 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Administrador Unico
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 206, S 8, H BI 2807,A , I/ 46 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-48
Empresa: UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA
Apoderado
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 219, S 8, H BI 3830,A2 , I/ 39 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-48
Apoderado
- Villar Galende Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 152, S 8, H BI 3005,A , I/ 22 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
Información de VILLAR GALENDE CARLOS
Mostramos los datos de VILLAR GALENDE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR GALENDE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos