VILLAR CABALLERO FELIX
Informe ejecutivo de VILLAR CABALLERO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLAR CABALLERO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP QUATREQUARTS HOLDING 2005 SL | Consejero | 20/11/2017 | |
IN 2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado | 15/06/2010 |
VINCULACIONES DE VILLAR CABALLERO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR CABALLERO FELIX
Empresa: GRUP QUATREQUARTS HOLDING 2005 SL
Consejero
- Puig Godes Felip
- Villar Caballero Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 113, S 8, H B 317818, I/A 13 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
Empresa: GRUP IN2 HOLDING 2009 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreras Coma Jordi
- Dexeus Daniel Juan Antonio
- Pico Seda Francesc Xavier
- Porte Moreno Santiago
- Villar Caballero Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41691 , F 20, S 8, H B 393548, I/A 1 N (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Empresa: SPERIT IT CONSULTING SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Carreras Coma Jordi
- Villar Caballero Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39352 , F 139, S 8, H B 342016, I/A 10 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Empresa: IN 2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL
Apoderado
- Villar Caballero Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 173, S 8, H B 118922, I/A 21 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Empresa: GRUP IN2 HOLDING 2009 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41691 , F 15, S 8, H B 393548, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Empresa: ALLIARIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40418 , F 71, S 8, H B 317820, I/A 7 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Información de VILLAR CABALLERO FELIX
Mostramos los datos de VILLAR CABALLERO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR CABALLERO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos