VILLAR ALVAREZ MANUEL
Informe ejecutivo de VILLAR ALVAREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAR ALVAREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIALES ROVISA SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2021 | |
HORNO ARTESANO ARRIBI SL | Administrador Unico | 14/06/2016 | |
RESIDENCIALES BEIRAMAR SL | Liquidador Mancomunado | 28/05/2013 | |
ACTIVOS MAVIDI SL | Socio Unico | 27/09/2012 | |
ACTIVOS MAVIDI SL | Administrador Unico | 27/09/2012 | |
APARTAMENTOS PANXON PLAYA SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2009 |
VINCULACIONES DE VILLAR ALVAREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAR ALVAREZ MANUEL
Empresa: RESIDENCIALES ROVISA SL
Administrador Mancomunado
- Salinero Sanes Juan Manuel
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603, L 2603, F 52, S 8, H PO 28028, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36
Empresa: HORNO ARTESANO ARRIBI SL
Administrador Unico
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 104, S 8, H C 28048, I/A 5 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-15
Empresa: RESIDENCIALES BEIRAMAR SL
Liquidador Mancomunado
- Estevez Cerdeira Francisco Javier
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849, L 2849, F 4, S 8, H PO 32829, I/A 7 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Empresa: RESIDENCIALES BEIRAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Estevez Cerdeira Francisco Javier
- Rocha Iglesias Diana Maria
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849, L 2849, F 4, S 8, H PO 32829, I/A 7 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Empresa: ACTIVOS MAVIDI SL
Administrador Unico
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820, L 3820, F 120, S 8, H PO 53692, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-36
Empresa: ACTIVOS MAVIDI SL
Socio Único
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820, L 3820, F 120, S 8, H PO 53692, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-36
Empresa: APARTAMENTOS PANXON PLAYA SL
Administrador Mancomunado
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686, L 2686, F 149, S 8, H PO 29645, I/A 9 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-36
Empresa: APARTAMENTOS PANXON PLAYA SL
Administrador Mancomunado
- Rocha Iglesias Diana Maria
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2686, L 2686, F 149, S 8, H PO 29645, I/A 8 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-36
Empresa: RESIDENCIALES BEIRAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Estevez Cerdeira Francisco Javier
- Rocha Iglesias Diana Maria
- Villar Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849, L 2849, F 4, S 8, H PO 32829, I/A 6 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-36
Información de VILLAR ALVAREZ MANUEL
Mostramos los datos de VILLAR ALVAREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAR ALVAREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos