VILLAPLANA CONDE PABLO
Informe ejecutivo de VILLAPLANA CONDE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLAPLANA CONDE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERADOR DEL MERCADO IBERICO DE ENERGIA POLO ESPAÑOL SA | Apoderado | 10/07/2024 | |
OMI-POLO ESPAÑOL SA | Apoderado | 20/06/2024 | |
BECAUSE WE BELIEVE SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2021 | |
OMICLEAR C.C | Apoderado Mancomunado | 24/03/2017 |
VINCULACIONES DE VILLAPLANA CONDE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLAPLANA CONDE PABLO
Apoderado
- Villaplana Conde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 199944, I/A 149 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: OMI-POLO ESPAÑOL SA
Apoderado
- Villaplana Conde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 506799, I/A 74 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: OMICLEAR C.C
R.L.C.Per.M.
- Mejia Gomez Pedro
- Raio Felix Pedro Filipe
- Ramos Gil Rafael
- Villaplana Conde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 511139, I/A 6 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: BECAUSE WE BELIEVE SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Fernandez De Las Heras Jorge
- Llombart Estopiñan Andres
- Lopez Torrents Enrique
- Villaplana Conde Pablo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42698 , F 57, S 8, H M 755085, I/A 1 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: OMICLEAR C.C
Apoderado Mancomunado
- Mejia Gomez Pedro Jesus
- Raio Felix Pedro Filipe
- Ramos Gil Rafael
- Villaplana Conde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28383 , F 64, S 8, H M 511139, I/A 5 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Empresa: OMICLEAR C.C
R.L.C.Per.M.
- Mejia Gomez Pedro
- Raio Felix Pedro Filipe
- Ramos Gil Rafael
- Villaplana Conde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28383 , F 63, S 8, H M 511139, I/A 4 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Información de VILLAPLANA CONDE PABLO
Mostramos los datos de VILLAPLANA CONDE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLAPLANA CONDE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos