VILLANUEVA VERGE XAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA VERGE XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILLANUEVA VERGE XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUVIFA SA | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
TECNICAS DE GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
NUVIFA SA | Apoderado | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA VERGE XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA VERGE XAVIER
Empresa: NUVIFA SA
Administrador Unico
- Villanueva Verge Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20084 , F 85, S 8, H B 1405, I/A 10 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: TECNICAS DE GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Villanueva Verge Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38407 , F 11, S 8, H B 109856, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: NUVIFA SA
Apoderado
- Villanueva Verge Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20084 , F 84, S 8, H B 1405, I/A 6 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Información de VILLANUEVA VERGE XAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA VERGE XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA VERGE XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos